Medlem af Folketinget, Østjyllands Storkreds
2022-d.d.
Folketingskandidat
2022-d.d.
Advokat (L) / ejer
2013-08-01-d.d.
Direktør, KOMPLEMENTARSELSKABET GROTKJÆR ELMSTRØM ApS
2014-12-12-2017-06-20
Adm. direktør, Grotkjær Elmstrøm P/S
2015-09-10-2016-03-07
Advokatfuldmægtig / Advokat
2011-04-01-2013-07-31
Advokatfuldmægtig
2010-04-01-2011-03-30
Advokatfuldmægtig
2009-09-01-2010-03-31
Stud.jur
2008-09-01-2009-08-01
Stud.jur
2007-05-01-2008-09-01
Tøjekspedient (Studiejob), Bertoni
2005-08-01-2008-06-30
Lærervikar, Stensballeskolen
2002-08-01-2003-06-30
Postmedarbejder (Studiejob)
1999-08-01-2002-06-01
Cand.jur, Aarhus Universitet, Jura
2004-09-01-2009-09-01
Personlige stemmer | Partiet i alt | |
---|---|---|
valgt ind
Folketingsvalg 2022
| Moderaterne 43954 |